SPD-Fraktion |
Ausschuss für Bau, Vergabe, Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten | SPD | SPD Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 | 2. stellvertretender Bürgermeister | 2. stellvertretender Bürgermeister |
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | SPD | SPD Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 | 2. stellvertretender Bürgermeister | 2. stellvertretender Bürgermeister |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | SPD | SPD Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 | 2. stellvertretender Bürgermeister | 2. stellvertretender Bürgermeister |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing und Tourismus | SPD | SPD Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 | 2. stellvertretender Ausschussvorsitzender, 2. stellvertretender Bürgermeister | 2. stellvertretender Ausschussvorsitzender, 2. stellvertretender Bürgermeister |
Bau-, Vergabe-, Verkehrs- und Feuerschutzausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | 21.04.2009 | 16.06.2014 | von 21.04.2009 bis 16.06.2014 | |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Kenntnisnahme | Kenntnisnahme | 01.10.2013 | | von 01.10.2013 | 2. stellvertretender Bürgermeister | 2. stellvertretender Bürgermeister |
Kulturausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | 21.04.2009 | 16.06.2014 | von 21.04.2009 bis 16.06.2014 | |
Planungs- und Umweltausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | 21.04.2009 | 16.06.2014 | von 21.04.2009 bis 16.06.2014 | |
Rat | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.10.2013 | | von 01.10.2013 | 2. stellvertretender Bürgermeister | 2. stellvertretender Bürgermeister |
Vorsitz |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 | Ausschussvorsitzender / 2. stellvertretender Bürgermeister | Ausschussvorsitzender / 2. stellvertretender Bürgermeister |
SPD-Fraktion |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | 21.04.2009 | 16.06.2014 | von 21.04.2009 bis 16.06.2014 | |
Sozial- und Integrationsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 | 2. stellvertretender Bürgermeister | 2. stellvertretender Bürgermeister |
Sozialausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | 21.04.2009 | 16.06.2014 | von 21.04.2009 bis 16.06.2014 | |
Unterausschuss für Städtepartnerschaften | SPD | SPD Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 | 2. stellvertretender Bürgermeister | 2. stellvertretender Bürgermeister |
Vorsitz |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 15.05.2012 | | von 15.05.2012 | Ausschussvorsitzender, 2.. stellvertretender Bürgermeister | Ausschussvorsitzender, 2.. stellvertretender Bürgermeister |
SPD-Fraktion |
Wirtschaftsförderungs- und Liegenschaftsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | 21.04.2009 | 16.06.2014 | von 21.04.2009 bis 16.06.2014 | |